2018-11-26: Die Gesellschafterversammlung hat am 25.10.2018 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen, insbesondere. § 3 und § 4 (Geschäftsführung; Vertretung) zu ändern. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Lepka, Andreas, Frechen, *21.11.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Kronenberg, Denis, Köln, *08.08.1990; Porth, Robert, Frechen, *26.09.1983, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Porth, Klaus Robert, Merzenich, *26.09.1983; Thiel, Cora, Frechen, *14.10.1965.