2021-08-26: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.08.2021. Geschäftsanschrift: Oberweg-Nord 9, 82216 Maisach. Gegenstand des Unternehmens: Die Erbringung von Planungs-, Bau- und Instandsetzungsleistungen für Energie- und Wassernetze sowie die Erbringung von Serviceleistungen in diesem Bereich. Stammkapital: 70.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Köck, Thomas, Maisach, *18.06.1972, einzelvertretungsberechtigt.
2021-12-23: Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2021 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Dachau. Geschäftsanschrift: Schleißheimer Str. 19, 85221 Dachau. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Köck, Thomas, Maisach, *18.06.1972. Bestellt: Geschäftsführer: Ioachim, Florina, Bukarest / Rumänien, *05.02.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Dumitrescu, Alin-Constantin, Röttenbach, *11.11.1970.