AW Faber-Castell COSMETICS GmbH
Formell
2008-05-15:
Prokura erloschen: Steigerwald, Claus, Oberasbach, *29.01.1949. Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Szautner, Martina, Hepberg, *24.03.1967.
2008-11-04:
Prokura erloschen: Reim, Martin, Stein, *04.02.1964.
2010-04-01:
Geschäftsanschrift: Nürnberger Str. 2, 90547 Stein. Prokura erloschen: Szautner, Martina, Hepberg, *24.03.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heyen, Ralf, Recklinghausen, *02.08.1974.
2010-06-01:
Bestellt: Geschäftsführer: Boy, Michael, Roth, *18.01.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-05-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jeran, Barbara, Lauf a.d. Pegnitz, *15.12.1963.
2011-07-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gebhardt, Robert, Erlangen, *11.02.1964.
2012-09-17:
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2012 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 8.870,81 EUR durch Bareinlage und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital) und 9 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 60.000,00 EUR. Die A.W. Faber-Castell Produktion GmbH mit dem Sitz in Stein (Amtsgericht Fürth HRB 6527) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.04.2012 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2014-04-23:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Boy, Michael, Roth, *18.01.1962. Bestellt: Geschäftsführer: Dippold, Thomas, Erlangen, *10.06.1972.
2014-10-15:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Castelletti, Stefano, Aschheim, *12.01.1970.
2014-12-31:
Der mit der Faber-Castell Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Stein (Amtsgericht Fürth HRB 8213), ehemals A.W. Faber-Castell GmbH & Co. KG, abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 20.12.1996 ist durch Vertrag vom 18.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2014 hat zugestimmt.
2015-03-06:
Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Zech, Christina, Ellingen, *15.12.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Katheder, Stefan, Büchenbach, *22.03.1978.
2015-05-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wagner, Thomas, Fronhausen , *20.08.1975.
2015-07-03:
Prokura erloschen: Gebhardt, Robert, Erlangen, *11.02.1964.
2016-03-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schabert, Klaus Peter, Nürnberg, *15.05.1968.
2016-11-26:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dippold, Thomas, Erlangen, *10.06.1972.
2018-03-27:
Prokura erloschen: Heyen, Ralf, Marl, *02.08.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Günzel, René, Nürnberg, *11.08.1976.
2019-08-14:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Zech, Christina, Ellingen, *15.12.1969.
2019-12-07:
Personendaten aktualsiert, nun: Geschäftsführer: Gräfin von Faber-Castell, Mary E., Wendelstein, *25.11.1951, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Chlosta, Dagma, Schwaig b. Nürnberg, *03.07.1965.
2019-12-19:
Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Chlosta, Dagmar, Schwaig b. Nürnberg, *03.07.1965.
2020-08-05:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gräfin von Faber-Castell, Mary E., Wendelstein, *25.11.1951.
2021-04-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eisen, Christian Werner, Baiersdorf, *19.03.1977.
2021-10-13:
Prokura erloschen: Schabert, Klaus Peter, Nürnberg, *15.05.1968.
2022-03-09:
Prokura erloschen: Jeran, Barbara, Lauf a.d. Pegnitz, *15.12.1963.
2022-07-13:
Prokura erloschen: Günzel, René, Nürnberg, *11.08.1976.