2009-07-13: Geschäftsanschrift: Porschestr. 15, 70794 Filderstadt. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Lausterer, Wolfgang, Böblingen, *16.12.1948, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Baumann, Dietmar, Aidlingen, *05.01.1968; Weirauch, Frank, Stuttgart, *22.01.1975.
2009-08-17: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Lausterer, Wolfgang, Böblingen, *16.12.1948, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dolderer, Peter, Pfaffing/Springlbach, *27.01.1944. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Baumann, Dietmar, Aidlingen, *05.01.1968; Weirauch, Frank, Stuttgart, *22.01.1975.
2012-08-06: Bestellt als Geschäftsführer: Bück, Thomas, Lichtenwald, *03.09.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-29: Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: AWIPLAN GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Lausterer, Wolfgang, Böblingen, *16.12.1948. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Weinmann, Bernhard, Renningen, *20.05.1974.