2016-02-18: Firma von Amts wegen berichtigt, nun: AWO-Sozialdienst Rostock gemeinnützige GmbH. Gemäß § 3 Absatz 1 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Albrecht-Tischbein-Straße 48, 18109 Rostock.
2016-04-18: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Klüsener, Sven, Rostock, *16.06.1971. Prokura erloschen: Krüger, Cornelia, Bentwisch, *12.08.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Prüter, Anke, Rostock, *23.03.1972.
2019-03-12: Prokura erloschen: Reddig, Klaus-Dieter, Rostock, *15.07.1954. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Skrzypczak, Melanie, Admannshagen-Bargeshagen, *08.07.1979.
2019-05-16: Prokura erloschen: Skrzypczak, Melanie, Admannshagen-Bargeshagen, *08.07.1979. Prokura geändert nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prüter, Anke, Rostock, *23.03.1972.
2019-08-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Klüsener, Sven, Rostock, *16.06.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Reizlein, Peter, Wiendorf, *31.05.1966.
2019-12-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Reizlein, Peter, Wiendorf, *31.05.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Siems, Matthias, Rostock, *08.06.1973.
2020-05-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Siems, Matthias, Rostock, *08.06.1973. Bestellt als Geschäftsführer: Hinneburg, Lars, Rostock, *15.06.1965.