2007-04-03: Die Gesellschafterversammlung vom 08.03.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Abfluss- und Rohrreinigung; die Beseitigung von Verstopfungen in Abflüssen und Rohren; die Kanalsanierung.
2021-07-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Wieser, Jürgen, Augenoptiker, Düsseldorf. Bestellt als Geschäftsführer: Beier, Nikos, Hilden, *15.07.1983; Duda, Manuela, Grevenbroich, *15.01.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-09-16: Änderung zur Geschäftsanschrift: Weststraße 53, 40721 Hilden.