2009-05-22: Nicht mehr Geschäftsführer: du Bellier, Wolfgang, Breisach/Rhein, *12.05.1945. Bestellt als Geschäftsführer: Kreuzer, Gerd Michael, Freiburg im Breisgau, *10.08.1960.
2014-01-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Döther, Rudi Klaus, Bankkaufmann, Bietigheim.
2016-09-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Kreuzer, Gerd Michael, Freiburg im Breisgau, *10.08.1960.
2020-02-18: Änderung der Geschäftsanschrift: Zeppelinstraße 7 d, 76185 Karlsruhe.