2007-10-19: Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2007 hat die Änderung des § 2 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Irxleben. Bestellt: Geschäftsführer: Meyer, Hans Peter, Magdeburg, *08.10.1939, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Meyer, Falk, Barleben, *27.07.1977.
2008-02-04: Bestellt: Geschäftsführer: Meyer, Falk, Mittelland OT Barleben, *27.07.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-02-03: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Meyer, Hans Peter, Magdeburg, *08.10.1939.
2022-05-30: Neuer Sitz: Lüdenscheid. Sitz verlegt nach Lüdenscheid .