2006-09-01: Firma: i-ways sales solutions GmbH Sitz: Berlin Gegenstand: Die Beratung von Handelsunternehmen im Zusammenhang mit der Bewerbung, der Vermarktung und dem Verkauf sowie dem Vertrieb von deren Waren und/oder Leistungen - so vor allem, jedoch nicht ausschließlich im Bereich des Electronic- und Mobile-Commerce - wie die Geschäftsbesorgung, Erbringung von Dienst- und Werkleistungen in einzelnen (Teil-) Bereichen und auch der Verkauf von fremden Waren in eigenem Namen im Electronic- und Mobile-Commerce (Kommissionsgeschäfte) sowie alle Geschäfte, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abschließen. Geschäftsführer:; von Krüchten, Silvio, *21.03.1977, Berlin Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 24.05.2006.
2010-05-07: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Kurfürstendamm 125 A, 10711 Berlin Prokura: 1. von Krüchten, Ilona, *29.10.1951, Eisenhüttenstadt; Einzelprokura mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
2012-12-18: Geschäftsführer:; 2. Blume, Oliver, *22.08.1965, Hannover; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.
2013-06-05: Änderung zu Nr. 1:; Geschäftsführer:; von Krüchten, Silvio; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.
2013-12-11: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Blume, Oliver; Geschäftsführer: 3.
Sendrauskas, Arturas, *28.07.1978, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2017-01-30: Stamm- bzw. Grundkapital: 50.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.11.2016 ist das Stammkapital um 25.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 .
2017-06-20: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Sendrauskas, Arturas; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.05.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 8 .
2020-07-09: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. von Krüchten, Ilona