2019-03-25: (Vermittlung von Versicherungen, Vermögensanlagen und Vorsorgeprodukten.). Offene Handelsgesellschaft. Geschäftsanschrift: Leonhardstraße 26, 61169 Friedberg . Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftende Gesellschafterin: Radermacher, Steffi, Friedberg , *07.12.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Persönlich haftender Gesellschafter: Keck, Thomas, Friedberg , *26.08.1962; Radermacher, Marcus, Friedberg , *04.06.1974, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-14: Firma geändert, nun: Neue Firma: Achenbach & Radermacher OHG. Ausgeschieden als Persönlich haftende Gesellschafterin: Radermacher, Steffi, Friedberg , *07.12.1972. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Keck, Thomas, Friedberg , *26.08.1962. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Achenbach, Isabell Sophie, Fernwald, *18.09.1991, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.