2020-04-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Schulz-Lauterbach, Achim, Iserlohn. Bestellt als Geschäftsführer: Sunnanväder, Lars, Hechingen, *03.08.1940, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Schaghaghi, Minou, Hilden, *03.12.1965.
2020-05-07: Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3 (Stammkapital, Stammeinlage), 6 (Vertretung), 7 (Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft) und 9 (Gründungsaufwand) beschlossen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, nunmehr Geschäftsführer: Sunnanväder, Lars, Hechingen, *03.08.1940, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-30: Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft) beschlossen.
2021-12-08: Mit der Joline GmbH & Co. KG, Hechingen als herrschendem Unternehmen wurde am 21.04.2020 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2021 zugestimmt.