2005-08-05: Geschäftsführer: Ackermann, Thorsten, Rietberg, *18.06.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-09-05: Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stamkapital) und § 16 (Schlussbestimmungen) und mit ihr u.a. die Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR beschlossen. Geschäftsanschrift: Gewerbestr. 11, 33397 Rietberg.
2015-10-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Ackermann, Rudolf, Rietberg.