2006-12-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Faldin, Viktor; Geschäftsführer: Pael, Alexander, *18.09.1960, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.
2011-11-07: Geschäftsanschrift: An Krietes Park 2, 28307 Bremen
2013-02-12: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.11.2012 ist das Stammkapital auf 25.564,59 EUR umgestellt, sodann um 435,41 EUR auf 25.600 EUR erhöht und entsprechend § 3 des Gesellschaftsvertrages geändert. Zusätzlich ist der Gesellschaftsvertrag überwiegend neu gefasst worden.