2007-08-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Jost, Helmut, Rödermark, *20.12.1952. Bestellt als Geschäftsführer: Fuest, Fredrick, Düsseldorf, *09.09.1946, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-03-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Fuest, Fredrick, Düsseldorf, *09.09.1946. Bestellt als Geschäftsführer: Kirschbaum, Christian, Meerbusch, *21.12.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-10-09: Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 5.1 (Geschäftsjahr) beschlossen. Ferner wurde Ziffer 8 (Bekanntmachungen) aufgehoben.
2017-02-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Kirschbaum, Christian, Meerbusch, *21.12.1968. Bestellt als Geschäftsführer: von Borstel, Dirk, Jesteburg, *13.04.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-05: Bestellt als Geschäftsführer: Wilson, Dean, Sundridge, Kent / Vereinigtes Königreich, *31.07.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-25: Nicht mehr Geschäftsführer: von Borstel, Dirk, Jesteburg, *13.04.1972.
2019-07-18: Bestellt als Geschäftsführer: Samsinger, Christopher, Hamburg, *04.06.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Samsinger, Christopher, Hamburg, *04.06.1972.