2009-07-13: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Belkis, Stéphane, VALFF (FRANKREICH), *13.12.1976; Schneider, Moritz, Freiburg im Breisgau, *14.08.1978.
2018-01-18: Prokura erloschen: Schneider, Moritz, Freiburg im Breisgau, *14.08.1978.
2019-11-29: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hertweck, Yvonne, geb. Korn, Friesenheim, *12.07.1978.
2021-07-09: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Baton, Michael, LYON EN BEAUCE / Frankreich, *30.04.1985.