2007-01-09: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Gerst, Jürgen, Weissach im Tal, *04.08.1963. Prokura erloschen: Baum, Thomas, Rudersberg.
2007-01-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Gerst, Jürgen, Weissach im Tal, *04.08.1963. Prokura erloschen: Baum, Thomas, Rudersberg.
2007-02-19: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Föhl Beteiligungen GmbH, Rudersberg (Amtsgericht Stuttgart HRB 280119). Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Föhl Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Rudersberg (AG Stuttgart HRB 722114).