2012-08-10: Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2012 hat die teilweise Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2015-04-22: 2.1934. Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Heiko, Dortmund, *19.03.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-08-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Heiko, Dortmund, *19.03.1974. Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Adolf, Dortmund, *23.02.1934, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.