2017-10-19: Firma: Adyen B.V. - German Branch; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Hackescher Markt 4, 10178 Berlin; Zweigniederlassung der unter der Firma Adyen B.V. in Amsterdam / Niederlande bestehenden Hauptniederlassung (eingetragen im Business Register, Niederlande unter der Nr. 34259528). Gegenstand: Gegenstand der Zweigniederlassung:
Vertrieb und Marketing der Bankdienstleistungen der Gesellschaft (einschließlich dem Eintritt in geschäftlichte Gespräche und Verhandlungen mit örtlichen Kunden); Kontoverwaltung (einschließlich Handeln als erste Anlaufstelle für örtliche Kunden, sofern der örtliche Kunde Fragen bezüglich der Bankdienstleistungen hat oder sonstige Unterstützung benötigt); und technische Unterstützung für örtliche Kunden. Stamm- bzw. Grundkapital: 294.408,65 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: 1.
Halse, Samuel Graeme, *08.01.1985, San Francisco/USA; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten; Geschäftsführer: 2.
Prins, Roelant, *07.05.1975, Amsterdam/Niederlande; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten; Geschäftsführer: 3.
Schuijff, Arnout Diederik, *16.10.1967, Amsterdam/Niederlande; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten; Geschäftsführer: 4.
Uytdehaage, Ingo Jeroen, *06.05.1973, Amsterdam/Niederlande; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten; Geschäftsführer: 5.
van der Does, Pieter, *01.05.1969, Amsterdam/Niederlande; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten; Geschäftsführer: 6.
Wijn, Joannes Gerardus, *20.05.1969, Amsterdam/Niederlande; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten; Ständiger Vertreter für die Tätigkeit der Zweigniederlassung: 7.
Steinle, Volker, *03.10.1978, Amsterdam/Niederlande; mit der Befugnis die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren ständigen Vertreter der Zweigniederlassung zu vertreten; Ständiger Vertreter für die Tätigkeit der Zweigniederlassung: 8.
Wijn, Joannes Gerardus, *20.05.1969, Amsterdam/Niederlande; mit der Befugnis die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren ständigen Vertreter der Zweigniederlassung zu vertreten; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach niederländischem Recht, gegründet am 24.11.2006
2018-12-12: Firma: Adyen N.V. - German Branch; Sitz / Zweigniederlassung: Die Rechtsform und die Firma der Hauptniederlassung sind geändert:
Zweigniederlassung der unter der Firma Adyen N.V. in Amsterdam / Niederlande bestehenden Hauptniederlassung (eingetragen im Business Register, Niederlande unter der Nr. 34259528). Stamm- bzw. Grundkapital: 294.454,58 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Vorstands gemeinsam vertreten. Nicht mehr Ständiger Vertreter für die Tätigkeit der Zweigniederlassung: 7. Steinle, Volker; Ständiger Vertreter für die Tätigkeit der Zweigniederlassung: 9.
von Bismarck, Alexa Christiane Magdalena, *26.03.1982, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren ständigen Vertreter der Zweigniederlassung zu vertreten; Änderung zu Nr. 1: infolge formwechselnder Umwandlung, nunmehr: Vorstand: Halse, Samuel Graeme, *08.01.1985, San Francisco/USA; Änderung zu Nr. 2: infolge formwechselnder Umwandlung, nunmehr: Vorstand: Prins, Roelant, *07.05.1975, Amsterdam/Niederlande; Änderung zu Nr. 3: infolge formwechselnder Umwandlung, nunmehr: Vorstand: Schuijff, Arnout Diederik, *16.10.1967, Amsterdam/Niederlande; Änderung zu Nr. 4: infolge formwechselnder Umwandlung, nunmehr: Vorstand: Uytdehaage, Ingo Jeroen, *06.05.1973, Amsterdam/Niederlande; Änderung zu Nr. 5: infolge formwechselnder Umwandlung, nunmehr: Vorstand: van der Does, Pieter, *01.05.1969, Amsterdam/Niederlande; Änderung zu Nr. 6: infolge formwechselnder Umwandlung, nunmehr: Vorstand: Wijn, Joannes Gerardus, *20.05.1969, Amsterdam/Niederlande; Rechtsform: Aktiengesellschaft nach niederländischem Recht, gegründet am 24.11.2006, Rechtsform geändert am 12.06.2018
2020-06-08: Nicht mehr Ständiger Vertreter für die Tätigkeit der Zweigniederlassung: 8. Wijn, Joannes Gerardus; ständiger Vertreter der Zweigniederlassung: 10.
Swart, Mariëtte Bianca, *22.06.1980, Amsterdam/Niederlande; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem weiteren ständigen Vertreter der Zweigniederlassung zu vertreten.
2020-08-31: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 63, 10117 Berlin; Stamm- bzw. Grundkapital: 301.863,00 EUR; Nicht mehr Vorstand: 1. Halse, Samuel Graeme; Nicht mehr Vorstand: 6. Wijn, Joannes Gerardus; Vorstand: 11.
Swart, Mariëtte Bianca, *22.06.1980, Amsterdam / Niederlande; Vorstand: 12.
Zaki, Kamran, *13.04.1973, Meno Park / Vereinigte Staaten
2021-11-03: Stamm- bzw. Grundkapital: 304.543,85 EUR; Vorstand: 13.
Matthey, Alexander, *17.09.1981, Berlin; Nicht mehr Vorstand: 3. Schuijff, Arnout Diederik
2022-03-04: Stamm- bzw. Grundkapital: 309.570,86 EUR
2022-03-23: Nicht mehr Ständiger Vertreter für die Tätigkeit der Zweigniederlassung: 9. von Bismarck, Alexa Christiane Magdalena; Ständiger Vertreter der Zweigniederlassung: 14.
Fuhrmann, Hella, *10.06.1990, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem weiteren ständigen Vertreter der Zweigniederlassung zu vertreten.