2009-01-23: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift:; Deviller Str. 9a, 22941 Bargteheide Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Clasen, Annette, geb. Becker.
2009-04-09: Vorstand: Geschäftsführer:; 3. Clasen, Annette, *06.09.1945, Bargteheide; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-12-30: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift:; Lise-Meitner-Straße 7, 22941 Bargteheide.