2009-01-26: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift:; Beim Brüderhof 8, 22844 Norderstedt Vorstand: Geschäftsführer:; 2. Dr. Fehlandt, Claudius, *03.01.1959, Hamburg; Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Kohlmann, Willi Prokura: 1. Kaufmann, Manfred, *19.02.1947, Henstedt-Ulzburg; Einzelprokura.
2011-06-30: Prokura: 2. Ludwig, Rüdiger, *24.01.1962, Lüneburg; Einzelprokura; nicht mehr Prokurist: 1. Kaufmann, Manfred..
2014-10-10: Vorstand: Geschäftsführer: 5.
Dr. Sterr, Martin, *22.03.1965, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Gerdes, Hans-Hermann