2015-06-17: Prokura erloschen: Potte, Rainer, Oberwellenborn, *12.10.1947. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Reichelt, Dirk, Unterwellenborn, *11.06.1974.
2020-05-14: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Anemüller, Henry, Unterwellenborn, *31.12.1960. Bestellt: Geschäftsführer: Reichelt, Dirk, Unterwellenborn OT Könitz, *11.06.1974. Prokura erloschen: Reichelt, Dirk, Unterwellenborn OT Könitz, *11.06.1974. Einzelprokura: Kaldasch, Doreen, Unterwellenborn OT Kamsdorf, *10.08.1977.