2008-10-17: Nicht mehr Vorsitzender: Goeritz, Konrad, Banzkow, *22.02.1954. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Rieprecht, Bernd, Plate, *05.12.1948. Geändert, nun: stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Birkmann, Gerhard, Plate, *07.12.1957. Bestellt als Vorstand: Tolkmitt, Dietmar, Plate, *18.10.1945.
2009-10-02: Die Generalversammlung vom 15. Juli 2009 hat eine Änderung des Statuts insgesamt, insbesondere in § 3 (Zweck und Gegenstand) und § 14 (Vertretung) beschlossen. Geschäftsanschrift: Banzkower Str. 68, 19086 Plate. Gegenstand geändert, nun: Gegenstand ist die gemeinschaftliche Erzeugung, Bearbeitung, Verarbeitung und der Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Daneben sind die Geschäftszweige zulässig, die der Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung dienen; zu diesem Zweck sind auch Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Gründung eigener Unternehmen zulässig. Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2010-07-16: Nicht mehr Vorstand: Tolkmitt, Dietmar, Plate, *18.10.1945.
2012-01-31: Nicht mehr stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Birkmann, Gerhard, Plate, *07.12.1957. Bestellt als Vorstand: Kranert, Katrin, Plate OT Peckatel, *27.10.1967.
2014-01-10: Die Generalversammlung vom 30.09.2013 hat eine Änderung des Statuts (Wegfall der § 20 bis 24 zum Aufsichtsrat) beschlossen.
2018-08-01: Die Mitgliederversammlung vom 27.06.2018 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Nachschusspflicht geändert, nun:
2018-12-10: Nicht mehr Vorstand: Kranert, Katrin, Plate OT Peckatel, *27.10.1967. Bestellt als Vorstand: Klotzbücher, Felix, Banzkow, *28.05.1988.
2022-01-28: Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Rieprecht, Bernd, Plate, *05.12.1948. Bestellt als Vorstand: Ilse, Thomas Jörg, Banzkow, *11.10.1990.