2013-03-28: Bezeichnung des Sitzes von Amts wegen berichtigt: Marienberg. Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Ansprunger Hauptstraße 7, 09496 Marienberg OT Ansprung.
2014-01-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kaden, Christian, Marienberg OT Zöblitz, *02.08.1947. Bestellt: Geschäftsführer: Gimmler, Anneli, Olbernhau, *23.10.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Gimmler, Anneli, Olbernhau, *23.10.1957.
2015-07-21: Einzelprokura: Kirschstein, Thomas, Otterwisch OT Großbuch, *30.04.1980.
2015-08-11: Prokura erloschen: Kirschstein, Thomas, Otterwisch OT Großbuch, *30.04.1980.
2019-01-09: Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2018 hat den Gesellschaftsvertrag geändert. Eingetragen unter Bezugnahme auf das Protokoll über den Gesellschafterbeschluss vom 24.07.2018.
2021-07-29: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Espig, Matthias, Wolkenstein OT Schönbrunn, *05.09.1956. Bestellt: Geschäftsführer: Beyer, Christian Jens, Zschopau, *29.05.1962; Koban, Diana, Jahnsdorf/Erzgeb., *05.03.1979, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Bilz, Frank, Zschopau, *28.08.1958.