2012-09-17: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 27.07.2012. Geschäftsanschrift: Bernhardslaicher Weg 6, 71686 Remseck am Neckar. Gegenstand: Der Import / Export, Großhandel und Einzelhandel mit Lebensmitteln und Getränken. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Potamitis, Spyridon, Stuttgart, *18.05.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-06-24: Bestellt als Geschäftsführer: Gencyüz, Özlem, Stuttgart, *21.04.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Potamitis, Spyridon, Stuttgart, *18.05.1979.
2014-03-21: Bestellt als Geschäftsführer: Chatziantoniadis, Efstathios, Stuttgart, *18.04.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Gencyüz, Özlem, Stuttgart, *21.04.1975.
2014-11-27: Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Stuttgart. Neue Geschäftsanschrift: Überkinger Straße 15, 70372 Stuttgart. Gegenstand geändert; nun: Der Import/Export, Großhandel und Einzelhandel mit Lebensmitteln, Backwaren und Getränken; untergeordnete erlaubnisfreie Abgabe von Speisen und alkoholfreien Getränken; Spedition.
2015-08-28: Bestellt als Geschäftsführer: Chatziantoniadis, Konstantinos, Stuttgart, *22.05.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Chatziantoniadis, Efstathios, Stuttgart, *18.04.1976.