2007-09-25: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.08.2007 mit Änderung vom 06.09.2007. Gegenstand: Handel mit Spielwaren, Modellbauartikeln und deren Zubehör. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Natterer, Waltraud, Tannheim, *23.08.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-20: Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 und 2 (Gegenstand) beschlossen. Firma geändert; nun: Aiman GmbH. Sitz verlegt; nun: Aichstetten. Neue Geschäftsanschrift: Lauerbühl 3, 88317 Aichstetten. Gegenstand geändert; nun: Handel mit Trendartikel, Spielwaren, Modellbauartikel, Elektroartikel und deren Zubehör. Bestellt als Geschäftsführer: Natterer, Manuel, Kirchdorf an der Iller, *07.05.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Natterer, Waltraud, Tannheim, *23.08.1957.
2021-06-24: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Natterer, Manuel, Aitrach, *07.05.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.