2020-05-13: Bestellt als Geschäftsführer: Zielinski, Tim, Bornheim, *01.10.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis und unter Hinzufügen des Geburtsdatums, weiterhin Geschäftsführer: Zielinski, Sigismund, Bornheim, *25.10.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-10-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Zielinski, Sigismund, Bornheim, *25.10.1951.