2007-04-18: Geändert, nun: Geschäftsführerin: Benisch, Cathrin, Erfurt, *26.09.1972, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Behnisch, Renee, Elxleben, *17.07.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-09-17: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Behnisch, Renee, Elxleben, *17.07.1959; Benisch, Cathrin, Erfurt, *26.09.1972. Bestellt: Geschäftsführerin: Stiller, Sandra, Großobringen, *03.01.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.