2009-12-08: Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Sohler Weg 34, 56564 Neuwied. Vorstand: Pitzen, Harald, Dierdorf, *19.12.1938. Nicht mehr Vorstand: Dr. Spittler, Eberhard, Neuwied, *02.04.1955.
2009-12-30: Die Gesellschaft hat zwei Listen der Aufsichtsratsmitglieder zum Amtsgericht Montabaur eingereicht.
2010-03-23: Die Gesellschaft hat eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Amtsgericht Montabaur eingereicht.
2013-02-08: Nicht mehr Vorstand: Eisenbart, Johannes, Andernach, *21.04.1956.
2013-09-25: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hassel, Maren, Neuwied, *16.11.1987.
2013-10-17: Geändert, nun: Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der Abbau und die Verarbeitung von Rohstoffen sowie die Herstellung von Baustofferzeugnissen insbesondere für Hochbau, Straßenbau, Tiefbau und der Handel mit solchen Erzeugnissen. Geändert, nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Hauptversammlung vom 23.08.2013 hat die Neufassung der Satzung und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstands beschlossen.
2014-02-19: Bestellt als Vorstand: Schäfer, Frank, Höhr-Grenzhausen, *25.05.1958.
2015-09-23: Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Montabaur eingereicht.
2015-09-28: Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Montabaur eingereicht.
2015-12-09: Personenbezogene Daten der Prokuristin geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hassel-Kirsche, Maren, Neuwied, *16.11.1987.
2017-01-25: Nicht mehr Vorstand: Schäfer, Frank, Höhr-Grenzhausen, *25.05.1958.
2017-12-07: Bestellt als Vorstand: Kirsche, Cornelius, Neuwied, *13.10.1988.
2019-04-25: Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Montabaur eingereicht.
2019-04-25: Bestellt als Vorstand: Pitzen, Wolfgang, Dortmund, *18.01.1974. Nicht mehr Vorstand: Pitzen, Harald, Dierdorf, *19.12.1938. Prokura erloschen: Hassel-Kirsche, Maren, geb. Hassel, Neuwied, *16.11.1987.
2019-08-26: Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Montabaur eingereicht.