2017-01-03: Ingbert. Bestellt als Geschäftsführerin: Thees, Alexandra, St. Ingbert, *31.05.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Thees-Krämer, Patrick, St. Ingbert, *05.03.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Thees, Hannelore, St. Ingbert, *30.05.1951; Thees, Hans Jürgen, St. Ingbert, *24.12.1945.