2010-09-03: Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Umstellung des Stammkapitals von DEM 50.000,00 auf Euro 25.564,59 beschlossen. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Dernekamp 99, 48249 Dülmen.
2015-08-13: Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma, Sitz), 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und 7 (Gesellschafterbeschlüsse) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schoppen, Heinz, Vreden, *09.07.1953. Bestellt als Geschäftsführer: Schoppen, Henning, Vreden, *17.01.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-08-03: Änderung zur Geschäftsanschrift: Börnste 58, 48249 Dülmen.