2011-02-08: Berichtigung von Amts wegen: Gesellschaftsvertrag vom 19.11.1981 zuletzt geändert am 30.07.2001.
2018-10-15: Bestellt als Geschäftsführer: Suchanka, Harald, St. Margerethen a.d. Raab / Österreich, *15.08.1975. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Keller, Karl Josef, Gutenzell-Hürbel, *14.05.1957.
2019-10-24: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Briegel, Georg, Weingarten, *03.11.1962; Frommann, Joachim, Laupheim, *20.04.1975; Müller, Erwin, Kirchberg an der Iller, *12.01.1966; Ott, Thomas, Laupheim, *27.08.1976; Staudenrausch, Martin, Biberach an der Riß, *28.12.1965.
2021-01-19: Bestellt als Geschäftsführer: Ulrich, Valentin, Biberach an der Riß, *27.02.1988. Nicht mehr Geschäftsführer: Keller, Karl Josef, Gutenzell-Hürbel, *14.05.1957.
2021-05-07: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Betzold, Mark, Aachen, *13.08.1974.
2021-11-16: Prokura erloschen: Müller, Erwin, Kirchberg an der Iller, *12.01.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Denkinger, Birgit, Laupheim, *01.09.1990; Heppner, Hans, Kippenheim, *30.12.1965.