2018-06-20: Eitting. Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2018 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Moosburg, Landkreis Freising. Geschäftsanschrift: Jägerstraße 25, 85368 Moosburg.
2018-09-27: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Albiez, Doris, München, *06.06.1961. Bestellt: Geschäftsführer: Albiez, Andreas, Moosburg, *25.05.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-08: Die Gesellschafterversammlung vom 30.12.2020 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: AlbiezConsulting GmbH. Bestellt: Geschäftsführer: Albiez, Doris Josefine, Moosburg a.d. Isar, *06.06.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.