2015-06-05: Rechtsform geändert; nun: Offene Handelsgesellschaft. Firma geändert; nun: Albiker Kachelofenbau OHG. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Die persönlich haftenden Gesellschafter können von den Beschränkungen des § 181 BGB allgemein befreit werden. Inhaber: Albiker, Werner, Villingen-Schwenningen, *01.06.1948. Persönlich haftender Gesellschafter: Albiker, Werner Gerhard, Villingen-Schwenningen, *01.06.1948; Albiker, Michael Werner, Dauchingen, *15.04.1971; Albiker-Hermann, Manuela Elke, geb. Albiker, Villingen-Schwenningen, *24.07.1979, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-06-05: Für die im Betrieb des Geschäfts entstandenen Verbindlichkeiten des bisherigen Geschäftsinhabers Werner Albiker haften die Gesellschafter Michael Albiker und Manuela Albiker-Hermann nicht.
2022-07-11: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Albiker, Werner Gerhard, Villingen-Schwenningen, *01.06.1948. Personenbezogene Daten geändert bei Persönlich haftender Gesellschafter: Albiker-Hermann, Manuela Elke, geb. Albiker, Dauchingen, *24.07.1979, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.