2009-12-28: Firma geändert, nun: Albrecht Präzision GmbH & Co. KG. Geschäftsanschrift: Antoniusstr. 25, 73249 Wernau Neckar.
2011-08-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Schwarz, Dieter, Kirchheim unter Teck, *11.09.1960.
2014-06-26: Prokura erloschen: Renken, Uwe, Esslingen am Neckar.
2015-09-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Kächele, Moritz, Esslingen am Neckar, *30.11.1981.
2016-12-01: Prokura erloschen: Schwarz, Dieter, Kirchheim unter Teck, *11.09.1960.
2018-12-04: Vertretungsbefugnis geändert bei Persönlich haftender Gesellschafter: Albrecht Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Wernau Neckar , mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-06-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Mitte, Oliver, Wernau Neckar, *13.04.1987.