2009-06-24: Geschäftsanschrift: Taunusstr. 19, 80807 München. Prokura erloschen: Weber, Thomas, Markt Indersdorf, *07.07.1972; von Widdern, Hennig-Cardinal Georg Joachim, Olching-Geiselbullach, *01.01.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter: Schumann, Antje, Waldstetten, *23.06.1968.
2015-12-15: Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Schmid, Dorothea Maria, Ortenburg, *21.07.1945, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-07-09: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Schmid, Dorothea Maria, Ortenburg, *21.07.1945, von der Vertretung ausgeschlossen.