2021-09-21: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.07.2021. Geschäftsanschrift: Güterhallenstraße 18 c, 68159 Mannheim. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen und die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung von Kommanditgesellschaften, insbesondere der "Olga Kostova GmbH & Co. KG" mit dem Sitz in Mannheim. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Kostova, Olga, Ludwigshafen, *23.08.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-16: Die Gesellschafterversammlung vom 11.01.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: Alex Resourcing Verwaltungs GmbH. Bestellt als Geschäftsführer: Ivanov, Aleksi Vasilev, Ludwigshafen, *30.05.1996, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kostova, Olga, Ludwigshafen, *23.08.1974.
2022-06-27: Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 sowie § 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Firma geändert; nun: Alex Recycling GmbH. Änderung der Geschäftsanschrift: Hafenstraße 15, 68159 Mannheim. Gegenstand geändert; nun: Der An- und Verkauf von Schrott von Gewerbebetrieben, Kleintransporte bis 3,5 t, das Anbieten von Baudienstleistungen in den Bereichen Trockenbau, Abbruch, Demontage, Schadstoffsanierung, Entkernung, Garten- u. Landschaftsbau, Holz- und Bautenschutz, Bodenleger sowie der Einbau von genormten Baufertigteilen, die Gebäudereinigung und der Facility Service (ohne Handwerksleistungen). Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Geschäftsführer: Ivanov, Aleksi Vasilev, Mannheim, *30.05.1996, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.