2007-08-17: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Brinkmann, Carsten; Geschäftsführer:; 2. Tiltmann, Bruno, *15.05.1963, Köln; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Tiltmann, Bruno.
2009-09-15: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Uhlandstraße 181-183, 10623 Berlin Prokura: 2. Hulitschke, Steffen, *11.06.1970, Berlin; Einzelprokura.
2011-03-30: Geschäftsführer:; 3. Berghoff, Harald, *27.04.1965, Glienicke; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: 3. Sternjakob, Peter, *22.02.1963, Stahnsdorf; Einzelprokura.
2011-07-13: ; Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Tiltmann, Bruno.
2015-04-22: 4.1965, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-09-24: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 4. Jur, Birgit
2020-07-01: Änderung zu Nr. 3: Aktualisierung des Wohnortes, wie folgt: Geschäftsführer: Berghoff, Harald, *27.04.1965, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-03-16: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Rudower Chaussee 12, 12489 Berlin
2021-06-22: Firma: AlexA Seniorendienste GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.06.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .