2011-06-14: Bestellt als Geschäftsführer: Eisele, Martin, Trochtelfingen, *22.07.1985, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Raach, Hubert, Lüftungsbaumeister, Engstingen.
2013-06-17: Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Eisele, Martin, Trochtelfingen, *22.07.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.