2007-12-07: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Gretz, Cornelia Luitgard, Weingarten, *06.05.1966. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Dipl.-Ing. Fischer, Harald, Weingarten, *26.04.1966.
2009-07-03: Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital), § 6 (Geschäftsführer), § 8 (Gesellschafterversammlung), § 9 (Beschlussfähigkeit), § 10 (Gewinn- und Verlustverteilung), § 12 (Tod eines Gesellschafters) und § 16 (Abfindung) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 133.400,00 EUR erhöht. Geschäftsanschrift: Lorenzstraße 6, 76297 Stutensee. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Dr. Vogel, Bernd, Karlsruhe, *15.07.1969.
2014-08-07: Bestellt als Geschäftsführer: Linder, Karl Gerhard, Karlsruhe, *19.09.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Gretz, Cornelia Luitgard, Weingarten, *06.05.1966.
2021-05-25: Änderung der Geschäftsanschrift: Wilhelm-Schickard-Straße 9c, 76131 Karlsruhe. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Dr. Vogel, Bernd, Karlsruhe, *15.07.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.