2017-05-30: Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3, 7, 8, 10, 14 und 17 beschlossen.
2021-02-12: Bestellt Geschäftsführer: Schmölling, Thomas, Bremen, *22.08.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-11: Die Gesellschafterversammlung vom 03.03.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Allgeier secion GmbH. Bestellt Geschäftsführer: Schüttrumpf, Veit-Gunnar, Ottersberg, *15.08.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geändert , nun Geschäftsführer: Henschel, Marcus, Hamburg, *27.07.1977; Schmölling, Thomas, Bremen, *22.08.1961, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.