2011-03-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Füller, Norbert Willi, Mainz, *13.03.1963.
2012-10-22: Die Gesellschafterversammlung hat am 11.09.2012 beschlossen, das Stammkapital (DEM 302.500,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 154.665,79 um EUR 104,21 auf EUR 154.770,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital), § 12 (Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte) und § 16 (Beschlüsse der Gesellschafterversammlung) zu ändern. Neues Stammkapital: 154.770,00 EUR. Vertretungsbefugnis geändert, jetzt: Geschäftsführer: Axt, Hans Thomas, Egelsbach, *28.04.1963, einzelvertretungsberechtigt.
2021-04-01: Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2021 hat die §§ 5 , 6 (Verfügung über Geschäftsanteile), 7 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 8 (Abfindung ausscheidender Gesellschafter), 9 (Tod eines Gesellschafters), 12 (Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte) und 18 (Steuerliche Vorbehaltsklausel) des Gesellschaftsvertrages ersatzlos gestrichen. Die Nummerierung der verbliebenen Paragraphen ändert sich entsprechend. Bestellt als Geschäftsführer: Kersten, Rainer, Berlin, *06.09.1962, einzelvertretungsberechtigt.
2022-02-03: Bestellt als Geschäftsführer: Böhme, Thomas, Limburg an der Lahn, *09.02.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Vogl, Harald, Limburg an der Lahn, *28.04.1978.