2007-03-05: Die Gesellschafterversammlung vom 30.01.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung, Vertretung) Ziffer 2 beschlossen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, Geschäftsführer: vom Scheidt, Wolfgang, Köln, *04.09.1943, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Diener, Hans, Gummersbach, *05.09.1921.
2008-02-21: Die Gesellschafterversammlung vom 31.10.2007 hat beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 30.677,52 um EUR 72,48 auf EUR 30.750,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) zu ändern. Der Gegenstand (§ 2) wurde geändert. Der Gesellschaftsvertrag wurde neu gefasst. Neuer Unternehmensgegenstand: Verwaltungs- und Betreuungsleistungen für fremden unbebauten und bebauten Grundbesitz und alle damit verbundenen Tätigkeiten. Gegenstand des Unternehmens ist somit die Gebäudebewirtschaftung unter Einschluss der Erbringung aller Hausmeister- und Serviceleistungen für fremde Immobilien, auch die Einbringung von Dienstleistungen jeder Art im Bereich der Gebäudewirtschaft für Dritte. 30.750,00 EUR.
2012-10-08: Die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Gesellschafterversammlung) und § 9 (Veräußerung und Belastung von Geschäftsanteilen) beschlossen.