2009-08-19: Geschäftsanschrift: Dienerstr. 14-15, 80331 München. Prokura erloschen: Riepl, Josef, München; Stampff, Heinrich, München; Wille, Ingeborg, Inhausen, *08.04.1931. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Weiß, Stefan, Schrobenhausen, *15.05.1964.
2011-12-14: Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsplan vom 12.10.2011 sowie Beschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.10.2011 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 12.10.2011 die im Ausgliederungsplan vom 12.10.2011 genannten Vermögensteile auf die Dallmayr Vending & Office GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 195805) übertragen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2019-11-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Schön, Christian, Neubiberg, *17.10.1976.
2020-04-08: Personendaten von Amts wegen ergänzt und Prokura erloschen: Danner, Hans Jörg, Landshut, *26.04.1954.