2006-11-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Kraemer, Gundolf Matthias, Bonn, *26.10.1961. Bestellt zum Geschäftsführer: Rabe, Ulrich, Bonn, *27.08.1943.
2007-02-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Werner, Götz, Bonn, *28.01.1938. Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Schneider, Theodor SJ, Bonn, *30.12.1946.
2010-03-15: Geschäftsanschrift: Elisabethstr. 18, 53177 Bonn. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schneider, Theodor SJ, Bonn, *30.12.1946.
2011-08-08: Bestellt zum Geschäftsführer: Siebner, Johannes, Bonn, *24.08.1961, einzelvertretungsberechtigt.
2011-10-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Rabe, Ulrich, Bonn, *27.08.1943.
2013-12-09: Die Gesellschafterversammlung vom 04.10.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Es wurde ein neuer § 3 a (Grundordnung) eingefügt.
2017-10-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Siebner, Johannes, Bonn, *24.08.1961. Bestellt zum Geschäftsführer: Prinz zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, Martin, Bonn, *15.04.1961, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-05-28: Bestellt zum Geschäftsführer: Nettersheim, Wolfgang, Euskirchen, *27.08.1967.
2021-10-19: Die Gesellschafterversammlung hat am 26.04.2021 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen und den Gesellschaftsvertrag in § 8 (Stammkapital) zu ändern. Weiter wurde eine Änderung in § 3 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie eine Änderung in § 10 (Vertretung) und mit ihr die die Änderung der Vertretungsregelung beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst. Neuer Unternehmensgegenstand: der Betrieb einer katholischen Bildungseinrichtung der Deutschen Provinz der Jesuiten KdöR in Form eines grundständigen Gymnasiums mit weiteren Bildungsangeboten auf Basis des christlichen Menschenbildes sowie der Ignatianischen Pädagogik. Neues Stammkapital: 25.564,59 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten.