2012-06-25: Bestellt als Geschäftsführer: Garwels, Ansgar, Werlte, *08.12.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Garwels, Ansgar, Werlte, *08.12.1973.
2015-01-16: Die Gesellschafterversammlung hat am 11.12.2014 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Ferner ist der Gesellschaftsvertrag in §§ 5 (Beschlussfassung) und 6 (Geschäftsführung) geändert worden. 26.000,00 EUR.