2006-08-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schloer, Friedrich, Bad Tölz, *26.04.1938. Bestellt: Geschäftsführer: Lorenz, Peter, Schliersee, *31.10.1953, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-03-25: Geschäftsanschrift: Spitzingsee Str. 12, 83727 Schliersee-Spitzingsee. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schörghuber, Stefan, München, *06.07.1961. Bestellt: Geschäftsführer: Schörghuber, Alexandra, Wackersberg, *24.07.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gerke, Birgitta, Falkenberg, *20.07.1961.
2011-08-03: Die Gesellschafterversammlung vom 09.06.2011 hat die Änderung der §§ 5 (Organe der Gesellschaft), 8 (Beirat), 9 (Gesellschafterbeschlüsse), 10 (Veräußerung von Geschäftsanteilen), 13 (Abfindung), und 16 (Veröffentlichungen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2022-06-25: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Schörghuber, Alexandra, München, *24.07.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.