2008-10-20: Bestellt als Geschäftsführer: von Holtzendorff-Fehling, Barbara, Hannover, *28.11.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: von Holtzendorff-Fehling, Werner, Hannover, *04.11.1946. Prokura erloschen: Bertram, Reiner, Langenhagen, *09.04.1952; von Holtzendorff-Fehling, Barbara, Hannover, *28.11.1964; Meyer, Rainer, Hannover, *08.07.1943.