2008-09-12: Prokura: Wredenhagen, Malte Henning, *23.10.1964, Verden/Aller; Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2019-08-23: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Lachmann, Volker; Geschäftsführer: 2. Lachmann, Steve, *04.12.1982, Weyhe; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen