2005-11-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin oder einem anderen Prokuristen: Wiegand, Carsten, Telgte, *04.06.1959.
2006-02-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Wiegand, Carsten, Telgte, *04.06.1959. nach Änderung ebenfalls Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Ammann, Wolf, Ennepetal, *20.12.1945; Dr. Beyer, Stefan, Wuppertal, *03.02.1956.
2012-06-22: Prokura erloschen: Dr. Beyer, Stefan, Wuppertal, *03.02.1956.
2013-07-31: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Seebohm, Maximilian, Wuppertal, *29.12.1970.
2016-01-08: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Boot, Marinus Johannes, Ratingen, *17.07.1974.
2017-06-01: HRA 4388: Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG, Ennepetal, Kölner Straße 77, 58256 Ennepetal.
2018-01-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Fallnich, Helmut-Karsten, Velbert, *29.09.1966; Vogel, Bettina, Wuppertal, *25.03.1970.