2011-07-14: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Altmeier, Thomas, Rehlingen-Siersburg, *24.01.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführerin: Altmeier-Paulus, Andrea, Rehlingen-Siersburg, *04.06.1960. Unter Änderung des Namens neu vorgetragen: Geschäftsführerin: Zangerle-Elder, Gabriele, Rehlingen-Siersburg, *23.01.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geänderte Geschäftsanschrift: Hauptstraße 95-97, 66780 Rehlingen-Siersburg.
2011-08-17: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hauptstraße 93, 66780 Rehlingen-Siersburg.